序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴晓燕 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 吴洵 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴晓燕
|
|
2 |
吴洵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 住所变更 |
浙江省杭州经济技术开****区下沙街道天城东路***号金沙湖畔商业中心*-****
|
浙江省杭州市钱塘新区白杨街道**号大街***号*幢C***室
|
2 | 2018-09-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何崇赞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 吴洵; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吴晓燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 吴洵; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2018-09-18 | 出资日期备案 |
姓名: 何崇赞; 出资日期: 2017-07-31
|
姓名: 吴晓燕; 出资日期: 2028-10-01姓名: 吴洵; 出资日期: 2028-10-01
|
4 | 2018-09-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何崇赞; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 吴晓燕; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 吴洵; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-09-18 | 法定代表人变更 |
何崇赞
|
吴晓燕
|
6 | 2018-09-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|