序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋瑛 | 90% | 36万人民币 |
2 | 杨烜 | 10% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋瑛
|
|
2 |
杨烜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-02 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 宋瑛、杨烜、虞玲;清算组负责人: 虞玲;地址: 浙江省杭州市拱墅区大关街道东七苑*-*-***;联系方式: ***********
|
2 | 2016-08-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********16294M
|
3 | 2014-02-27 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 宋瑛;股东: 杨烜, *万;宋瑛, **万;组织机构: 宋瑛 职务: 执行董事兼总经理;杨烜 职务: 监事;
|
4 | 2012-12-12 | 投资人(股权)备案 |
|
股东: 杨烜, *万; [新增]李勇, **万;组织机构: 李勇 职务: 执行董事兼总经理;杨烜 职务: 监事; [新增]
|