序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨春才 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 钟颖 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨春才
|
|
2 |
钟颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-29 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 杨春才、钟颖;清算组负责人: 杨春才;地址: 浙江省杭州市西湖区锋尚苑*幢***室;联系方式: ***********
|
2 | 2017-09-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****D
|
3 | 2017-09-12 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:杨春才;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨春才;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:***********@***.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2015-04-17 | 住所变更 |
|
住所: 杭州市西湖区锋尚苑*幢***室 实收资本: *万人民币元 一般经营项目: 服务:计算机网络技术、电子产品的技术开****、技术服务、成果转让经济信息咨询(除商品中介),承办会展,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),计算机系统集成批****、零售:计算机软硬件,通讯器材(除专控)。 许可经营项目: 服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限移动网信息服务业务,覆盖范围:浙江省)(在许可证有效期内方可经营)。 执照有效期限: ****-*-* 至 ****-*-* 电话:
|
5 | 2010-06-29 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 杨春才;股东: 钟颖, 30万;李斌, 60万;杨春才, 110万;组织机构: 李斌 职务: 监事;杨春才 职务: 执行董事兼总经理;
|