序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州德洛集源新能源汽车有限公司 | 100% | 1680.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔剑
|
|
2 |
张劲松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州德洛集源新能源汽车有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州德洛集源新能源汽车有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-10-09 | 法定代表人变更 |
沈宁
|
崔剑
|
3 | 2021-10-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张劲松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 崔剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 张劲松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-01-27 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区良渚街道范家塘路*号*幢*-***
|
浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路*号*幢***室
|
5 | 2021-01-27 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-08-26 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2020-08-26 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区崇贤街道运河路*-*号*幢***室
|
浙江省杭州市余杭区良渚街道范家塘路*号*幢*-***
|
8 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范晓军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 张劲松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 沈宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
范晓军
|
沈宁
|
10 | 2018-10-11 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州德洛集源新能源汽车有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州德洛集源新能源汽车有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|