序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪权 | 80% | 80万人民币 |
2 | 余德华 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪权
|
|
2 |
余德华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:洪权;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:洪权;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈荷燕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-05-18 | 经营范围(业务范围)变更 |
服务:住宿。 酒店管理(不含餐饮);会务服务。
|
服务: 酒店管理、住宿、 会务服务、餐饮服务(不含油烟类经营项目);零售:食品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:060956362
|
统一社会信用代码:*****8
|
4 | 2014-06-16 | 投资人(股权)备案 |
股东: 郑萌贞, **万; [退出]洪权, **万;组织机构: 洪权 职务: 董事长;雷爱琴 职务: 监事; [退出]余德华 职务: 董事;郑萌贞 职务: 副董事长; [退出]郑萌贞 职务: 经理; [退出]
|
股东: 余德华, **万;洪权, **万;组织机构: 洪权 职务: 执行董事兼总经理;余德华 职务: 监事;
|
5 | 2014-04-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: ;
|
许可经营项目: 服务:住宿。;
|
6 | 2014-03-26 | 住所变更 |
住所: 桐庐县城迎春南路***号浙富大厦**楼****室
电话:
|
住所: 桐庐县城春江路****号 电话:
|