序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-26 | 负责人变更 |
王奎 [退出]
|
蒋滨 [新增]
|
2 | 2019-10-30 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2019-10-30 | 营业场所变更 |
浙江省杭州市富阳区富春街道公望街****号*号楼****B室
|
浙江省杭州市富阳区富春街道金秋大道**号五楼
|
4 | 2019-04-10 | 营业场所变更 |
浙江省杭州市富阳区富春街道金平路***弄**号
|
浙江省杭州市富阳区富春街道公望街****号*号楼****B室
|
5 | 2017-11-24 | 负责人变更 |
冯河松 [退出]
|
王奎 [新增]
|
6 | 2017-11-24 | 法定代表人变更 |
冯河松
|
王奎
|
7 | 2017-11-24 | 住所变更 |
杭州富阳区富春街道金平路***弄**号
|
浙江省杭州市富阳区富春街道金平路***弄**号
|
8 | 2016-11-09 | 营业场所变更 |
住所: 富阳市富春街道孙权路***号****室
|
住所: 杭州富阳区富春街道金平路***弄**号
|
9 | 2016-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********872322
|
10 | 2014-11-24 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 张春晓; [退出]
|
法定代表人(负责人): 冯河松; [新增]
|