序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏依士 | 27% | 2700万人民币 |
2 | 苏靖淇 | 15% | 1500万人民币 |
3 | 苏芽 | 14% | 1400万人民币 |
4 | 高芸 | 12% | 1200万人民币 |
5 | 张烨 | 12% | 1200万人民币 |
6 | 李美芬 | 12% | 1200万人民币 |
7 | 邹明 | 6% | 600万人民币 |
8 | 杨阳 | 2% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹明
|
|
2 |
高蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 苏依士、杨阳、张烨;清算组负责人: 张烨;地址: 杭州市滨江区阡陌路***号聚光中心B座**F;联系方式: ***********
|
2 | 2020-03-16 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 苏依士、杨阳、张烨;清算组负责人: 张烨;地址: 浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路***号聚光中心B座**楼;联系方式: ***********
|
3 | 2015-12-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********847279
|
4 | 2015-09-18 | 名称变更 |
|
企业名称: 浙江偌云控股集团有限公司; 住所: 杭州钱江经济开****区顺达路101号3幢401-1室; 注册资本: 10000万; 实收资本: 0万; 股东: 杨阳, 200万; 邹明, 600万; 高芸, 1200万; 李美芬, 1200万; 张烨, 1200万; 苏芽, 1400万; 苏靖淇, 1500万; 苏依士, 2700万;
|