序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘向阳
|
|
2 |
夏晶寒
|
|
3 |
张东明
|
|
4 |
黄虹飞
|
|
5 |
李梁波
|
|
6 |
张自恺
|
|
7 |
沈春杰
|
|
8 |
唐洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江浙能资产经营管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江浙能兴源节能科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙能资本控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 浙江浙能兴源节能科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江浙能资产经营管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-12-30 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2021-09-27 | 法定代表人变更 |
夏晶寒
|
刘向阳
|
4 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 周吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周继红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 唐洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏晶寒; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张梦园; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 唐洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏晶寒; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张自恺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李梁波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄虹飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
5 | 2021-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周继红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 夏晶寒; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 毛申良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 刘向阳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 周吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周继红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 唐洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 夏晶寒; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张梦园; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2018-09-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴琳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:董玲亚;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金艳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:董玲亚;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2018-09-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏晶寒; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李成; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 毛申良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 周吉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 周继红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 夏晶寒; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李成; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 毛申良; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈春杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|