序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈雪丽 | 82% | 820.0万人民币 |
2 | 吴荣华 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 陈燕珍 | 8% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈雪丽
|
|
2 |
张祥贝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
2 | 2020-06-16 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路***号*幢****室
|
|
3 | 2020-05-27 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-05-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈雪丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吴荣华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈鹤军; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
|
5 | 2019-08-06 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-08-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈雪丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 四川同城同道企业管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
|
7 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴荣华; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 吴荣华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 蔡安红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
|
8 | 2019-01-30 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-01-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴荣华; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]企业名称: 四川同城同道企业管理咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
|
10 | 2019-01-30 | 法定代表人变更 |
吴荣华
|
|