序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨柳 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 朱菊阳 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨柳
|
|
2 |
朱菊阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2021-10-14 | 法定代表人变更 |
徐利剑
|
杨柳
|
3 | 2021-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐利剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 朱菊阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 朱菊阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨柳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
杨柳
|
徐利剑
|
5 | 2020-07-16 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱菊阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨柳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 徐利剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 朱菊阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-12-24 | 住所变更 |
杭州经济技术开****区白杨街道科技园路*号*幢*层**-**单元
|
浙江省杭州市钱塘新区宝龙商业中心*幢***
|
8 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
洪全保
|
杨柳
|
9 | 2019-06-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪全保; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 程鹏; 出资额: **万; 百分比: **.*% [退出]姓名: 余毅; 出资额: **万; 百分比: *.*% [退出]
|
姓名: 杨柳; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 朱菊阳; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张得志; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 洪全保; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 余毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 洪全保; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|