序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓红 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 程望平 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程望平
|
|
2 |
程小平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘晓红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 程望平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 程小平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 程望平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-12-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵必连;原联络员固定电话:******** ***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:赵必连;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:程望平;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:程望平;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-12-31 | 法定代表人变更 |
刘晓红
|
程望平
|
4 | 2019-03-25 | 经营范围变更 |
服务:承接装饰工程,国内广告设计、制作、代理,图文设计、制作,承接会展,装饰设计;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
服务:承接装饰工程,国内广告设计、制作、代理,图文设计、制作,承接会展,装饰设计;生产:展柜**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-03-25 | 住所变更 |
杭州市江干区红街天城*幢***室
|
浙江省杭州市萧山区新塘街道西许村圩里徐**号一层
|
6 | 2016-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********626519
|
7 | 2014-09-25 | 名称变更 |
企业名称: 杭州浙展装饰工程有限公司;
|
企业名称: 杭州远展展览展示服务有限公司;
|
8 | 2013-10-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市钱江经济开****区顺风路***号*号楼北楼二层***室
电话:
|
住所: 杭州市江干区红街天城*幢***室 电话:
|
9 | 2012-03-29 | 名称变更 |
企业名称: 杭州石安广告策划有限公司;
法定代表人(负责人): 项桂英;
一般经营项目: 服务:广告设计、制作、代理,图文设计、制作,企业形象策划,承办会展;其他一切无需报经审批的合法项目。;
股东: 项桂英, 20万; 陈孝琴, 30万;
组织机构: 陈孝琴 职务: 监事; 项桂英 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业名称: 杭州浙展装饰工程有限公司; 法定代表人(负责人): 刘晓红; 一般经营项目: 服务:承接装饰工程,国内广告设计、制作、代理,图文设计、制作,承接会展,装饰设计;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 程望平, 24.5万; 刘晓红, 25.5万; 组织机构: 程望平 职务: 监事; 刘晓红 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2010-12-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈孝琴;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 陈孝琴, **万;组织机构: 陈孝琴 职务: 执行董事兼总经理;潘春燕 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 项桂英;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 项桂英, **万;陈孝琴, **万;组织机构: 陈孝琴 职务: 监事;项桂英 职务: 执行董事兼总经理;
|