序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中视信影实业有限公司 | 51% | 5100万人民币 |
2 | 陈勇军 | 49% | 4900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈勇军
|
|
2 |
魏晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 俞焕波;股东: 上海皓藤投资管理有限公司, ****万;俞焕波, ****万;组织机构: 高峰 职务: 监事;俞焕波 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 陈勇军;股东: 中视信影实业有限公司, ****万;陈勇军, ****万;组织机构: 陈勇军 职务: 执行董事兼总经理;魏晨 职务: 监事;
|
2 | 2016-10-12 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 上海皓藤投资管理有限公司 认缴出资额:9000 持股比例:90% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 上海皓藤投资管理有限公司 认缴出资额:9000 持股比例:90% 实缴出资额: 出资时间:2035-07-01 出资方式:货币 余额交付期限:
|
3 | 2016-10-09 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 俞焕波, 10000万;
|
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 上海皓藤投资管理有限公司, 9000万;俞焕波, 1000万;
|
4 | 2016-06-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈迦勒;注册资本: ****万;一般经营项目: 服务:金融信息、投资咨询、投资管理(除证券、期货)、组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介);货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东: 陈迦勒, ****万;组织机构: 陈迦勒 职务: 执行董事兼总经理;叶建栋 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 俞焕波;注册资本: *****万;一般经营项目: 服务:金融信息、投资咨询、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。;股东: 俞焕波, *****万;组织机构: 高峰 职务: 监事;俞焕波 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2015-11-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********78373
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********37028J
|
6 | 2015-11-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 叶建栋;注册资本: ****万;一般经营项目: 金融信息服务;股东: 叶建栋, ****万;组织机构: 陈迦勒 职务: 监事;叶建栋 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 陈迦勒;注册资本: ****万;一般经营项目: 服务:金融信息、投资咨询、投资管理(除证券、期货)、组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介);货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);股东: 陈迦勒, ****万;组织机构: 陈迦勒 职务: 执行董事兼总经理;叶建栋 职务: 监事;
|