序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴小平 | 60% | 48万人民币 |
2 | 张永松 | 40% | 32万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永松
|
|
2 |
戴小平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-04-12 | 名称变更 |
企业名称: 杭州祥盟钢铁有限公司;
法定代表人(负责人): 戴小平;
股东: 郑金龙, 32万; 戴小平, 48万;
组织机构: 戴小平 职务: 执行董事兼总经理; 郑金龙 职务: 监事;
|
企业名称: 杭州亚盟钢铁有限公司; 法定代表人(负责人): 张永松; 股东: 张永松, 32万; 戴小平, 48万; 组织机构: 戴小平 职务: 监事; 张永松 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2011-09-27 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 黄志央;股东: 陈小兵, **万;黄志央, **万;组织机构: 陈小兵 职务: 监事;黄志央 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 戴小平;股东: 郑金龙, **万;戴小平, **万;组织机构: 戴小平 职务: 执行董事兼总经理;郑金龙 职务: 监事;
|
3 | 2011-08-02 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 戴小平;股东: 郑金龙, **万;戴小平, **万;组织机构: 戴小平 职务: 执行董事兼总经理;郑金龙 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 黄志央;股东: 陈小兵, **万;黄志央, **万;组织机构: 陈小兵 职务: 监事;黄志央 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2009-06-18 | 投资人(股权)备案 |
股东: 徐卫祥, **万; [退出]戴小平, **万;组织机构: 戴小平 职务: 执行董事兼总经理;徐卫祥 职务: 监事; [退出]
|
股东: 郑金龙, **万; [新增]戴小平, **万;组织机构: 戴小平 职务: 执行董事兼总经理;郑金龙 职务: 监事; [新增]
|
5 | 2009-04-23 | 经营范围变更 |
经营范围: 钢材的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
经营范围: 钢材的销售(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)。;
|
6 | 2008-12-19 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 郑金龙;股东: 徐卫祥, **万;郑金龙, **万;组织机构: 徐卫祥 职务: 监事;郑金龙 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 戴小平;股东: 徐卫祥, **万;戴小平, **万;组织机构: 戴小平 职务: 执行董事兼总经理;徐卫祥 职务: 监事;
|
7 | 2008-05-29 | 名称变更 |
企业名称: 杭州福雨亚钢管有限公司;
法定代表人(负责人): 赵伟仙;
注册号: ********067;
股东: 施德良, 13万; 施贺龙, 28万; 赵伟仙, 39万;
组织机构: 施贺龙 职务: 监事; 赵伟仙 职务: 执行董事; 赵伟仙 职务: 经理;
|
企业名称: 杭州祥盟钢铁有限公司; 法定代表人(负责人): 郑金龙; 注册号: ********45764; 股东: 徐卫祥, 32万; 郑金龙, 48万; 组织机构: 徐卫祥 职务: 监事; 郑金龙 职务: 执行董事兼总经理;
|