序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘彦栋 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 周普军 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彦栋
|
|
2 |
周普军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-02 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 周普军;股东: 周普军, **.*万;刘彦栋, **.*万;组织机构: 刘彦栋 职务: 监事;周普军 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 刘彦栋;股东: 周普军, *.*万;刘彦栋, **.*万;组织机构: 刘彦栋 职务: 执行董事兼总经理;周普军 职务: 监事;
|
2 | 2013-08-22 | 投资人(股权)备案 |
股东: 周普军, **.*万;林丽双, **.*万; [退出]组织机构: 林丽双 职务: 监事; [退出]周普军 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 周普军, **.*万;刘彦栋, **.*万; [新增]组织机构: 刘彦栋 职务: 监事; [新增]周普军 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2012-06-04 | 投资人(股权)备案 |
股东: 周普军, **.*万;杨全来, **.*万; [退出]组织机构: 杨全来 职务: 监事; [退出]周普军 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 周普军, **.*万;林丽双, **.*万; [新增]组织机构: 林丽双 职务: 监事; [新增]周普军 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2011-12-28 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 王江峰;一般经营项目: 美容设备(除医疗器械)、化妆品、日用百货、五金交电、装饰材料、金银饰品的销售;美术技术的技术开****、技术咨询、;成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的除外);其他无需报经审批的一切合法项目。;股东: 王江峰, **.*万;吴荣东, **.*万;组织机构: 王江峰 职务: 执行董事兼总经理;吴荣东 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 周普军;一般经营项目: 美容设备(除医疗器械)、化妆品、日用百货、五金交电、装饰材料、金银饰品、服饰、箱包、鞋帽、床上用品、纺织品的销售;美术技术的技术开****、技术咨询、;成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的除外);其他无需报经审批的一切合法项目。;股东: 周普军, **.*万;杨全来, **.*万;组织机构: 杨全来 职务: 监事;周普军 职务: 执行董事兼总经理;
|