序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州车筑汽车销售服务有限公司 | 50% | 500万人民币 |
2 | 张旭 | 40% | 400万人民币 |
3 | 尧本辉 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尧本辉
|
|
2 |
张旭
|
|
3 |
陆云鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州宝驾汽车销售服务有限公司泉州分公司
|
谢圣宇 | 2018-11-01 |
2 |
杭州宝驾汽车销售服务有限公司南昌分公司
|
付美玲 | 2018-09-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区易构大厦*幢***室
|
浙江省杭州市上城区秋涛路**号*楼C***
|
2 | 2020-08-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州车筑网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张旭; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 尧本辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州车筑汽车销售服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [名称变更]姓名: 张旭; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 尧本辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2018-11-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 尧本辉; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州车筑网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 杭州车筑网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张旭; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 尧本辉; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
4 | 2018-11-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王大陈;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:尧本辉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王善美;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:尧本辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
尧本辉
|
尧本辉
|
6 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尧本辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈剑东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 尧本辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 张旭; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陆云鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
7 | 2018-11-14 | 经营范围变更 |
汽车的销售;经济信息咨询;汽车租赁;会务服务;展览展示服务;汽车事务代理(法律、法规需审批的项目除外);代客户办理车辆按揭手续;广告的设计、制作、代理、****布(凡涉及许可证的凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车、汽车装饰用品、二手车的销售;经济信息咨询;汽车租赁;会务服务;展览展示服务;汽车事务代理(法律、法规需审批的项目除外);代客户办理车辆按揭手续;广告的设计、制作、代理、****布(凡涉及许可证的凭有效许可证经营);网络预约出租车客运;计算机系统集成;软件技术的技术开****;汽车充电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-06-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 尧本辉; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 王大陈; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 杭州车筑网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 尧本辉; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尧本辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王大陈; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 尧本辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈剑东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|