序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程梁春 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 吴顾萍 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程梁春
|
|
2 |
陆玮孜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 程梁春; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 陆玮孜; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 程梁春; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 吴顾萍; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-11-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:何水文;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:何犇生;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:程梁春;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:程梁春;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁珂琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 何水文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 程梁春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陆玮孜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2021-11-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何水文; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]姓名: 丁珂琪; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 程梁春; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陆玮孜; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2021-11-23 | 法定代表人变更 |
何水文
|
程梁春
|
6 | 2021-03-26 | 经营范围变更 |
非医疗健康管理咨询、美容咨询、品牌推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健用品(非食品)销售;化妆品零售;化妆品批****;日用百货销售;家用电器销售;办公用品销售;服装服饰批****;服装服饰零售;个人卫生用品销售;农副产品销售;新鲜水果批****;新鲜水果零售;企业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:生活美容服务;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
7 | 2021-01-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:丁珂琪;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:m***********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:何犇生;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:何水文;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何犇生;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2021-01-28 | 法定代表人变更 |
丁珂琪
|
何水文
|
9 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁珂琪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 何水文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 丁珂琪; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何水文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|