序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张保 | 83.33333% | 100万人民币 |
2 | 洪巍 | 16.66667% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张保
|
|
2 |
洪巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李世荣; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [退出]姓名: 洪巍; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 张保; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 洪巍; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
2 | 2021-12-23 | 法定代表人变更 |
李世荣
|
张保
|
3 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李世荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 洪巍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张保; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 洪巍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-12-23 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区南苑街道和合财富中心*幢****
|
浙江省杭州市临平区南苑街道和合财富中心*幢****
|
5 | 2020-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李世荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 邱斌平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李世荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 洪巍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2020-07-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李世荣; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 邱斌平; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 李世荣; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 洪巍; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [新增]
|
7 | 2018-11-21 | 住所变更 |
杭州市余杭区临平街道东港路***号*号综合楼*层B***室
|
浙江省杭州市余杭区南苑街道和合财富中心*幢****
|
8 | 2017-11-01 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
9 | 2017-11-01 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
10 | 2017-11-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李世荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 马媛媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李世荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 邱斌平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|