序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨倩 | 95% | 9500.0万人民币 |
2 | 韩旭东 | 5% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩旭东
|
|
2 |
杨倩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州常裕资产管理有限公司绍兴分公司
|
黄卫 | 2017-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:韩旭东;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:黄燕;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:丁宇燕;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-10-24 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2017-10-24 | 住所变更 |
杭州市江干区森禾商务广场*幢**层****室
|
浙江省杭州市上城区中河中路***号****室
|
4 | 2017-03-28 | 投资人(股权)变更 |
股东: 韩旭东, ***万;汪华丽, ****万; [退出]组织机构: 韩旭东 职务: 执行董事兼总经理;汪华丽 职务: 监事; [退出]
|
股东: 韩旭东, ***万;杨倩, ****万; [新增]组织机构: 韩旭东 职务: 执行董事兼总经理;杨倩 职务: 监事; [新增]
|
5 | 2016-07-06 | 高级管理人员备案 |
韩旭东,刘明
|
韩旭东,汪华丽
|
6 | 2016-06-27 | 投资人(股权)变更 |
股东: 方博, ***万; [退出]汪华丽, ****万;
|
股东: 韩旭东, ***万; [新增]汪华丽, ****万;
|
7 | 2016-06-24 | 名称变更 |
企业名称: 杭州常裕资产管理股份有限公司;
企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);
组织机构: 陈奕 职务: 董事; 高婵姬 职务: 董事; 韩旭东 职务: 董事长; 李黑生 职务: 监事; 刘明 职务: 监事会主席; 盛大为 职务: 监事; 宋建飞 职务: 董事兼总经理; 汪华丽 职务: 董事;
|
企业名称: 杭州常裕资产管理有限公司; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 组织机构: 韩旭东 职务: 执行董事兼总经理; 刘明 职务: 监事;
|
8 | 2016-06-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市江干区钱塘航空大厦*幢****-*室
实收资本: *万人民币元
电话:
|
住所: 杭州市江干区森禾商务广场*幢**层****室 实收资本: ****万人民币元 电话:
|
9 | 2016-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********83314M
|
10 | 2016-05-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 汪华丽;一般经营项目: 服务:接受企业的委托从事资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。;组织机构: 陈奕 职务: 董事;方博 职务: 董事;高婵姬 职务: 董事;李黑生 职务: 监事;盛大为 职务: 监事;宋建飞 职务: 董事兼总经理;汪华丽 职务: 董事长;
|
法定代表人(负责人): 韩旭东;一般经营项目: 服务:接受企业的委托从事资产管理,投资管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);组织机构: 陈奕 职务: 董事;高婵姬 职务: 董事;韩旭东 职务: 董事长;李黑生 职务: 监事;刘明 职务: 监事会主席;盛大为 职务: 监事;宋建飞 职务: 董事兼总经理;汪华丽 职务: 董事;
|