序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡少旭 | 94.78673% | 100.0万人民币 |
2 | 胡少锋 | 5.21327% | 5.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡少锋
|
|
2 |
胡少旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡少锋; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 胡少旭; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 胡少旭; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 胡少锋; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡少锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 许芳军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 胡少旭; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 胡少锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-06-16 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***.*
|
4 | 2019-03-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡少旭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 胡少锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 胡少锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 许芳军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2019-03-05 | 法定代表人变更 |
胡少旭
|
胡少锋
|
6 | 2019-03-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡少旭;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡少旭;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡少锋;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡少锋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-01-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 雷健锋;一般经营项目: 商标事务代理;版权登记代理;图文设计、制作;知识产权咨询(除专利)。;股东: 雷健锋, *.*万;胡少锋, *.*万;组织机构: 胡少锋 职务: 监事;雷健锋 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 胡少旭;一般经营项目: 知识产权咨询(除专利);计算机软硬件、智能产品的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;商标事务代理;版权登记代理;技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。;股东: 胡少旭, *.*万;胡少锋, *.*万;组织机构: 胡少锋 职务: 监事;胡少旭 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2016-11-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********70727
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********79409Y
|