序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘波 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 董砚霞 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘波
|
|
2 |
董砚霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-30 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-06-30 | 住所变更 |
|
|
4 | 2020-03-31 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2018-09-03 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2016-10-28 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2016-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2011-02-23 | 一般经营项目变更 |
|
|
9 | 2010-01-26 | 一般经营项目变更 |
|
|