序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李波 | 40% | 40万人民币 |
2 | 刘晓 | 30% | 30万人民币 |
3 | 潘园园 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李波
|
|
2 |
刘晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-01 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李波、潘园园、刘晓;清算组组长: 李波;地址: 上城区景江城市花园*幢*单元***室;联系方式: ***********
|
2 | 2016-12-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****4
|
3 | 2015-06-17 | 名称变更 |
|
企业名称: 杭州点石金融信息服务有限公司; 法定代表人(负责人): 李波; 注册资本: 100万; 一般经营项目: 服务:金融信息服务(法律法规规定需前置审批的项目除外)。; 股东: 刘晓, 30万; 潘园园, 30万; 李波, 40万; 组织机构: 李波 职务: 执行董事兼总经理; 刘晓 职务: 监事;
|
4 | 2014-12-10 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 柳靖靖;实收资本: *万;股东: 刘守金, *万;柳靖靖, **万;组织机构: 刘守金 职务: 监事;柳靖靖 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2013-12-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 马月平;股东: 余燕君, 6万;马月平, 24万;组织机构: 马月平 职务: 执行董事兼总经理;余燕君 职务: 监事;
|
6 | 2013-11-27 | 名称变更 |
|
企业名称: 杭州莱诺图文设计有限公司; 行业: 其他未列明商务服务业; 法定代表人(负责人): 唐师益; 一般经营项目: 服务:图文设计,建筑设计及咨询,景观设计及咨询,多媒体设计。; 股东: 余燕君, 6万; 唐师益, 24万; 组织机构: 唐师益 职务: 执行董事兼总经理; 余燕君 职务: 监事;
|
7 | 2012-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 潘亚兵;股东: 俞斌, 6万;潘亚兵, 24万;组织机构: 潘亚兵 职务: 执行董事兼总经理;俞斌 职务: 监事;
|