序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伍国柱 | 80% | 640.0万人民币 |
2 | 陈静 | 20% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伍国柱
|
|
2 |
陈静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 伍国柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 杨淑兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 温美华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 伍国柱; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2016-07-20 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 300万;一般经营项目: 酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询;投资管理;投资咨询(除证券、期货);经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);会展服务;文化艺术交流活动的策划;广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告的****布);计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;五金交电、建筑材料、家用电器、酒店用品、工艺美术品的销售;含下属分支机构经营范围。;股东: 陈静, 60万;伍国柱, 240万;
|
注册资本: 800万;一般经营项目: 酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询;投资管理,投资咨询(除证券、期货)(以上两项经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);经济信息咨询;会展服务;文化艺术交流活动的策划;广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告的****布);计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;五金交电、建筑材料、家用电器、酒店用品、工艺美术品的销售;含下属分支机构经营范围。;股东: 陈静, 160万;伍国柱, 640万;
|
3 | 2016-03-29 | 投资人(股权)变更 |
股东: 陈静, **万;刘兴升, **万; [退出]伍国柱, ***万;组织机构: 陈静 职务: 董事;刘兴升 职务: 董事; [退出]温美华 职务: 监事;伍国柱 职务: 董事长兼总经理;
|
股东: 陈静, **万;伍国柱, ***万;组织机构: 陈静 职务: 董事;温美华 职务: 监事;伍国柱 职务: 董事长兼总经理;杨淑兰 职务: 董事; [新增]
|
4 | 2016-03-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58632
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********898690
|
5 | 2014-10-17 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 拱墅区丰潭路***号*幢***室
电话:
|
住所: 拱墅区登云路***号恒策西城时代中心*幢****室 电话:
|
6 | 2013-07-18 | 投资人(股权)变更 |
股东: 刘雨梦, **万; [退出]刘兴升, **万;伍国柱, **万;陈静, ***万;组织机构: 陈静 职务: 监事;刘兴升 职务: 董事;刘雨梦 职务: 董事; [退出]伍国柱 职务: 董事长兼总经理;
|
股东: 陈静, **万;刘兴升, **万;伍国柱, ***万;组织机构: 陈静 职务: 董事;刘兴升 职务: 董事;温美华 职务: 监事; [新增]伍国柱 职务: 董事长兼总经理;
|
7 | 2012-10-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询;投资管理;投资咨询(除证券、期货);经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);会展服务;文化艺术交流活动的策划;广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告的****布);计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;五金交电、建筑材料、家用电器、酒店用品、工艺美术品的销售。;
|
一般经营项目: 酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询;投资管理;投资咨询(除证券、期货);经济信息咨询(除证券、期货、商品中介);会展服务;文化艺术交流活动的策划;广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告的****布);计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;五金交电、建筑材料、家用电器、酒店用品、工艺美术品的销售;含下属分支机构经营范围。;
|