序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 通策医疗股份有限公司 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王毅
|
|
2 |
张华
|
|
3 |
赵敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 通策医疗投资股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 通策医疗股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
2 | 2020-06-04 | 法定代表人变更 |
赵玲玲
|
王毅
|
3 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵玲玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 张华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2016-09-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39838
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********7085X5
|
5 | 2015-03-17 | 住所变更 |
住所: 上城区平海路**号***室
一般经营项目: 服务:从事医疗行业的投资管理。其他无需报经审批的一切合法项目。
电话:
|
住所: 上城区平海路**号***室 一般经营项目: 服务:从事医疗行业的投资管理。 电话:
|
6 | 2012-10-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 吕建国;组织机构: 吕建国 职务: 执行董事兼总经理;赵敏 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 赵玲玲;组织机构: 张华 职务: 总经理;赵玲玲 职务: 执行董事;赵敏 职务: 监事;
|
7 | 2011-03-15 | 投资人(股权)备案 |
股东: 浙江通泰投资有限公司, ***万; [退出]
|
股东: 通策医疗投资股份有限公司, ***万; [新增]
|
8 | 2010-07-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 杨一理;股东: 通策医疗投资股份有限公司, ***万;组织机构: 杨一理 职务: 执行董事兼总经理;赵敏 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 吕建国;股东: 浙江通泰投资有限公司, ***万;组织机构: 吕建国 职务: 执行董事兼总经理;赵敏 职务: 监事;
|