序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江华坤道威数据科技有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟宪坤
|
|
2 |
孟爱文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-12 | 法定代表人变更 |
潘豪
|
孟宪坤
|
2 | 2018-01-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孟爱文; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘豪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 孟宪坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 孟爱文; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2016-03-29 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 潘豪, 5万;孟宪坤, 45万;组织机构: 孟宪坤 职务: 监事;潘豪 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资);股东: 浙江华坤道威数据科技有限公司, 50万;组织机构: 孟爱文 职务: 监事;潘豪 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2016-03-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********51226
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********05877B
|
5 | 2015-01-29 | 投资人(股权)变更 |
股东: 杭州华坤道威房地产咨询有限公司, **万; [退出]杭州华坤广告策划有限公司, **万; [退出]组织机构: 董冠军 职务: 监事; [退出]潘豪 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 潘豪, *万;孟宪坤, **万; [新增]组织机构: 孟宪坤 职务: 监事; [新增]潘豪 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2013-03-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 孟宪坤;一般经营项目: 服务:企业营销策划,企业管理咨询,经济信息咨询(除证券、期货);其他无需报经审批的一切合法项目。;股东: 孟爱文, *万;潘豪, *万;董冠军, *万;张蕾, *万;孟宪坤, **万;组织机构: 孟宪坤 职务: 执行董事兼总经理;张蕾 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 潘豪;一般经营项目: 服务:企业营销策划,企业管理咨询,经济信息咨询(除证券期货、商品中介),房地产中介,设计、制作、代理、****布国内广告(除网络广告****布);其他无需报经审批的一切合法项目。;股东: 杭州华坤道威房地产咨询有限公司, **万;杭州华坤广告策划有限公司, **万;组织机构: 董冠军 职务: 监事;潘豪 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2012-04-16 | 投资人(股权)变更 |
股东: 张蕾, *万;孟宪坤, **万;
|
股东: 孟爱文, *万; [新增]潘豪, *万; [新增]董冠军, *万; [新增]张蕾, *万;孟宪坤, **万;
|
8 | 2012-03-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 裘方圆;股东: 杨坤华, *.*万;裘方圆, *.*万;孟宪坤, **万;组织机构: 孟宪坤 职务: 经理;杨坤华 职务: 监事;裘方圆 职务: 执行董事;
|
法定代表人(负责人): 孟宪坤;股东: 张蕾, *万;孟宪坤, **万;组织机构: 孟宪坤 职务: 执行董事兼总经理;张蕾 职务: 监事;
|