序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑敏 | 99% | 9.9万人民币 |
2 | 郑心柱 | 1% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑敏
|
|
2 |
郑心柱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-29 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区延安路***-***号第四层***、***室
法定代表人(负责人): 徐速
注册资本: ***万
股东: 郑敏, ***万
组织机构: 徐速 职务: 执行董事兼总经理 郑敏 职务: 监事
电话:
|
住所: 杭州市下城区延安路***-***号第四层***室 法定代表人(负责人): 郑敏 注册资本: **万 股东: 郑敏, **万 组织机构: 郑敏 职务: 执行董事兼总经理 郑心柱 职务: 监事 电话:
|
2 | 2015-12-30 | 住所变更 |
住所: 上城区江城路***号***室
电话:
|
住所: 杭州市下城区延安路***-***号第四层***、***室 电话:
|
3 | 2015-12-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********73032G
|
4 | 2014-10-16 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 徐建新;注册资本: **万;实收资本: **万;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 徐建新, **万;组织机构: 徐建新 职务: 执行董事;徐速 职务: 监事;郑敏 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 徐速;注册资本: ***万;实收资本: *万;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 中和基石国际教育科技(北京)有限公司, **万;郑敏, **万;组织机构: 徐速 职务: 经理;张鹏 职务: 监事;郑敏 职务: 执行董事;
|
5 | 2014-06-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:教育信息咨询(除留学中介),企业管理咨询。;
|
一般经营项目: 服务:教育信息咨询(除留学中介),企业管理咨询,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)。;
|