序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宇 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 李盈盈 | 35% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宇
|
|
2 |
陈婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
2 | 2021-10-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王宇; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 李盈盈; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 王宇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李盈盈; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-09-29 | 联系电话变更 |
***********
|
********
|
4 | 2021-09-29 | 注册资本(金)变更 |
****
|
**
|
5 | 2021-09-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王宇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李盈盈; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 王宇; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 李盈盈; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
6 | 2021-06-04 | 经营范围变更 |
一般项目:外卖递送服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;国内贸易代理;会议及展览服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);计算器设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:外卖递送服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;国内贸易代理;会议及展览服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);计算器设备销售;食品经营(销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售散装食品);基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
7 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 党上东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 王宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
8 | 2020-12-21 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心**幢****室-*
|
浙江省杭州市上城区秋涛路***号秋涛****展大厦*号楼**层****室
|
9 | 2020-12-11 | 经营范围变更 |
服务:企业管理咨询,经济信息咨询(除商品中介),餐饮管理,国内货运代理,会展服务,电子商务技术、网络信息技术、计算机软件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;批****、零售:计算机软硬件及配件,初级食用农产品(除食品、药品),日用百货,工艺美术品,电子产品(除专控);预包装食品销售,散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:外卖递送服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;国内贸易代理;会议及展览服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);计算器设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
10 | 2020-12-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 党上东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐宏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 方子昂; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 党上东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王宇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|