序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王磊 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王磊
|
|
2 |
夏镕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 住所变更 |
杭州市下城区费家塘路***号**号楼***室
|
浙江省杭州市拱墅区祥茂路*号*幢*楼***室-*
|
2 | 2020-09-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王磊; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 王磊; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2018-09-13 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
4 | 2018-09-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王磊; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
姓名: 王磊; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-05-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王磊;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:王磊;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:夏镕;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:王磊;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
6 | 2017-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王磊; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 韩伟教; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 夏镕; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 王磊; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
|
7 | 2017-05-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 韩伟教; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 王磊; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 李妮; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王磊; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
8 | 2017-05-27 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-01-08 | 投资人(股权)备案 |
股东: 韩毅, *万; [退出]王磊, **万;唐学芳, **万; [退出]组织机构: 唐学芳 职务: 监事; [退出]王磊 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 韩伟教, *万; [新增]王磊, **万;李妮, **万; [新增]组织机构: 韩伟教 职务: 监事; [新增]王磊 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2016-01-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44380
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********00444Q
|