序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏岳 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彪
|
|
2 |
岑志伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯秋明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 岑志伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 刘彪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 岑志伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2018-07-11 | 法定代表人变更 |
冯秋明
|
刘彪
|
3 | 2016-05-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72669
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2631XA
|
4 | 2016-05-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 苏岳;一般经营项目: 服务:企业管理咨询,投资管理(除证券、期货),物业管理。其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 苏岳 职务: 执行董事兼总经理;岑志伟 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 冯秋明;一般经营项目: 服务:企业管理咨询,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),物业管理。其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 冯秋明 职务: 执行董事兼总经理;岑志伟 职务: 监事;
|
5 | 2012-12-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:企业管理咨询,投资管理(除证券、期货); 其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
一般经营项目: 服务:企业管理咨询,投资管理(除证券、期货),物业管理。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
6 | 2011-06-07 | 企业类型变更 |
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
股东: 金路晟, 100万; 苏岳, 900万;
组织机构: 金路晟 职务: 监事; 苏岳 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 苏岳, 1000万; 组织机构: 苏岳 职务: 执行董事兼总经理; 岑志伟 职务: 监事;
|
7 | 2011-05-17 | 投资人(股权)变更 |
股东: 金路晟, ***万;潘暾, ***万; [退出]苏岳, ***万;
|
股东: 金路晟, ***万;苏岳, ***万;
|
8 | 2010-11-24 | 实收资本变更 |
实收资本: 300万;
|
实收资本: 1000万;( + 233.33333% )
|
9 | 2010-11-04 | 投资人(股权)变更 |
股东: 金路晟, ***万;金路晟, ***万;苏岳, ***万;
|
股东: 金路晟, ***万;潘暾, ***万; [新增]苏岳, ***万;
|
10 | 2010-09-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 邬瓯阳;股东: 吴锐, ***万;邬瓯阳, ***万;苏岳, ***万;组织机构: 吴锐 职务: 监事;邬瓯阳 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 苏岳;股东: 金路晟, ***万;金路晟, ***万;苏岳, ***万;组织机构: 金路晟 职务: 监事;苏岳 职务: 执行董事兼总经理;
|