序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷庆远 | 80% | 80.8万 |
2 | 金扬辉 | 20% | 20.2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷庆远
|
|
2 |
金扬辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-01-20 | 名称变更 |
企业名称: ******;
注册资本: 2万;
实收资本: 0万;
企业类型: 个体工商户;
一般经营项目: 建筑设计咨询服务;
营业期限: 2013-3-15 至 9999-9-9;
股东:
组织机构:
|
企业名称: 杭州端磊建筑设计咨询有限公司; 注册资本: 101万; 实收资本: 101万; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 服务:建筑设计及咨询,图文设计制作(除制版),室内外装饰工程设计及施工,照明工程的技术咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。; 营业期限: 2014-1-20 至 2034-1-19; 股东: 金扬辉, 20.2万; 谷庆远, 80.8万; 组织机构: 谷庆远 职务: 执行董事兼总经理; 金扬辉 职务: 监事;
|
2 |
无
|
清算组成员:谷庆远、金扬辉清算组组长:谷庆远地址:杭州市下城区所巷16号207室联系方式:********7
|