序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈龙 | 60% | 300万人民币 |
2 | 张广勇 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施永霞
|
|
2 |
张广勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-08-20 | 住所变更 |
|
|
3 | 2017-06-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2017-06-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
5 | 2017-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
6 | 2017-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
7 | 2017-03-31 | 名称变更 |
|
|
8 | 2012-08-29 | 名称变更 |
|
|
9 | 2010-08-20 | 企业类型变更 |
|
|