序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汇孚集团有限公司 | 75.00018% | 2000.0万人民币 |
2 | 浙江先文投资管理有限公司 | 24.99981% | 666.66万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄沪琳
|
|
2 |
李先文
|
|
3 |
吴淼龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 汇孚集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 杭州先文投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****% [退出]
|
企业名称: 汇孚集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 浙江先文投资管理有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: **.****% [新增]
|
2 | 2018-05-02 | 住所变更 |
杭州西溪国家湿地公园河渚街C*-**
|
浙江省杭州市拱墅区远见大厦*号楼***室
|
3 | 2017-04-24 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****.**
|
4 | 2017-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴淼龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄保苗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 黄沪琳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 吴淼龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李先文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 黄沪琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
5 | 2017-04-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 汇孚集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州先文投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.**万; 百分比: **.****% [新增]企业名称: 汇孚集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
6 | 2017-04-24 | 注册资本(金)变更 |
2000
|
2666.66( + 33.333% )
|
7 | 2017-04-24 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2016-12-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄保苗; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李先文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 吴淼龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄保苗; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄沪琳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 吴淼龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2016-12-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李先文
|
黄沪琳
|
10 | 2016-11-08 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 预包装食品、酒类的批****兼零售(范围详见《食品流通许可证》)。
|
许可经营项目:
|