序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李栋伟 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 李蕾 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周强
|
|
2 |
李国军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-12 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-12 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-01-20 | 住所变更 |
|
|
4 | 2022-01-20 | 邮政编码变更 |
|
|
5 | 2021-03-31 | 住所变更 |
|
|
6 | 2021-01-07 | 投资人(股权)备案 |
|
|