序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州新天地集团有限公司 | 100% | 14300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈升伟
|
|
2 |
金国华
|
|
3 |
蔡鼎
|
|
4 |
沈超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何英彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 刘轶梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 金国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈升伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 沈超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 蔡鼎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈升伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
2 | 2020-06-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2030-01-07
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2019-10-14 | 法定代表人变更 |
钱小义
|
陈升伟
|
4 | 2018-07-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何英彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘轶梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐天明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 金国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 何英彦; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘轶梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金国华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钱小义; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|
5 | 2018-07-31 | 法定代表人变更 |
徐天明
|
钱小义
|
6 | 2017-08-25 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
7 | 2017-08-25 | 住所变更 |
杭州市下城区回龙路***号***室
|
浙江省杭州市下城区回龙路***号****室
|
8 | 2016-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********84576
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********0284XH
|
9 | 2015-12-04 | 高级管理人员备案 |
徐天明,薛冰峰,金国华,刘轶梅,何英彦 [退出]
|
徐天明,金国华,刘轶梅,何英彦 [新增]
|
10 | 2013-09-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 骆旭升;组织机构: 林瑾 职务: 董事;刘轶梅 职务: 监事;骆旭升 职务: 董事长兼总经理;徐天明 职务: 董事;薛冰峰 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 徐天明;组织机构: 何英彦 职务: 董事;金国华 职务: 董事;刘轶梅 职务: 监事;徐天明 职务: 董事长兼总经理;薛冰峰 职务: 董事;
|