序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 干建柱 | 70% | 8750万人民币 |
2 | 郭志翔 | 30% | 3750万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭志翔
|
|
2 |
干建柱
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江元畅汽车销售有限公司临海分公司
|
郭国华 | 2017-05-15 |
2 |
浙江元畅汽车销售有限公司安徽分公司
|
王笃超 | 2016-12-27 |
3 |
浙江元畅汽车销售有限公司宿迁分公司
|
邱娟 | 2016-11-01 |
4 |
浙江元畅汽车销售有限公司福建分公司
|
陈妙龙 | 2016-10-24 |
5 |
浙江元畅汽车销售有限公司赣州分公司
|
富世玉 | 2016-10-17 |
6 |
浙江元畅汽车销售有限公司江苏分公司
|
郑小平 | 2015-09-23 |
7 |
浙江元畅汽车销售有限公司台州分公司
|
陈显露 | 2014-02-17 |
8 |
浙江元畅汽车销售有限公司嘉兴分公司
|
陈显露 | 2014-02-13 |
9 |
浙江元畅汽车销售有限公司绍兴分公司
|
王琳 | 2013-09-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-30 | 投资人(股权)变更 |
股东: 陈显露, ****万; [退出]沈卫华, ****万; [退出]郭志翔, ****万;陈妙龙, ****万; [退出]组织机构: 郭志翔 职务: 执行董事兼总经理;沈卫华 职务: 监事; [退出]
|
股东: 郭志翔, ****万;干建柱, ****万; [新增]组织机构: 干建柱 职务: 监事; [新增]郭志翔 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2016-08-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 沈卫华;组织机构: 陈显露 职务: 监事;沈卫华 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 郭志翔;组织机构: 郭志翔 职务: 执行董事兼总经理;沈卫华 职务: 监事;
|
3 | 2016-06-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 拱墅区沈半路***号一楼
注册资本: ****万
一般经营项目: 商用车及九座以上乘用车的销售汽车事务代理(法律法规需前置审批的项目除外)代客户办理银行按揭手续其他无需报经审批的一切合法项目。
股东: 陈显露, ***万 沈卫华, ***万 郭志翔, ****万
电话:
|
住所: 拱墅区南北商务港大厦*幢****室-* 注册资本: *****万 一般经营项目: 汽车的销售汽车事务代理(法律法规需前置审批的项目除外)代客户办理银行按揭手续。 股东: 陈显露, ****万 沈卫华, ****万 郭志翔, ****万 陈妙龙, ****万 电话:
|
4 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********82892
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********19282U
|
5 | 2014-10-14 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无;
股东: 浙江宝元实业有限公司, 3750万; 陈显露, 500万; 沈卫华, 750万;
|
许可经营项目: ; 股东: 陈显露, 500万; 沈卫华, 750万; 郭志翔, 3750万;
|
6 | 2013-08-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 楼奇;股东: 陈显露, ***万;沈卫华, ***万;楼奇, ****万;组织机构: 楼奇 职务: 执行董事兼总经理;沈卫华 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 沈卫华;股东: 浙江宝元实业有限公司, ****万;陈显露, ***万;沈卫华, ***万;组织机构: 陈显露 职务: 监事;沈卫华 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2012-09-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 徐丹娣;股东: 陈显露, ***万;沈卫华, ***万;徐丹娣, ****万;组织机构: 沈卫华 职务: 监事;徐丹娣 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 楼奇;股东: 陈显露, ***万;沈卫华, ***万;楼奇, ****万;组织机构: 楼奇 职务: 执行董事兼总经理;沈卫华 职务: 监事;
|
8 | 2012-04-16 | 名称变更 |
企业名称: 杭州元畅汽车销售有限公司;
|
企业名称: 浙江元畅汽车销售有限公司;
|
9 | 2012-04-12 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 300万;实收资本: 300万;股东: 陈显露, 15万;沈卫华, 15万;徐丹娣, 270万;
|
注册资本: 5000万;实收资本: 5000万;股东: 陈显露, 250万;沈卫华, 250万;徐丹娣, 4500万;
|
10 | 2012-03-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 周佶岚;一般经营项目: 汽车(除小轿车)及配件的销售;其它无需报经审批的一切合法项目。;许可经营项目: ;股东: 曹国红, **.*万;梅鸣, **.**万;俞卫强, **.**万;朱少华, **.**万;朱明, **.**万;周佶岚, **.*万;组织机构: 周佶岚 职务: 执行董事兼总经理;朱少华 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 徐丹娣;一般经营项目: 商用车及九座以上乘用车的销售;汽车事务代理(法律法规需前置审批的项目除外);代客户办理银行按揭手续;其他无需报经审批的一切合法项目。;许可经营项目: 无;股东: 陈显露, **万;沈卫华, **万;徐丹娣, ***万;组织机构: 沈卫华 职务: 监事;徐丹娣 职务: 执行董事兼总经理;
|