序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 银江科技集团有限公司 | 80% | 868.0万人民币 |
2 | 浙江省科技风险投资有限公司 | 20% | 217.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾斌
|
|
2 |
冯宇
|
|
3 |
骆耀洲
|
|
4 |
梁式纯
|
|
5 |
藏宇轩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 冯宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林玮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 藏宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:汪泓;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 冯宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁式纯; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 藏宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 骆耀洲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:汪泓;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 史浩然; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林玮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 藏宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 何东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林玮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 藏宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
3 | 2019-11-26 | 注册资本(金)变更 |
5100
|
1085( - 78.72549% )
|
4 | 2019-11-26 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
5 | 2019-11-26 | 名称变更 |
浙江浙科银江创业投资有限公司
|
浙江浙科银江企业管理咨询有限公司
|
6 | 2019-11-26 | 经营范围变更 |
实业投资,投资管理,投资咨询服务。
|
企业管理咨询,投资管理,投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-11-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 银江科技集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省科技风险投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 银江科技集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省科技风险投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 藏宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 何东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 史浩然; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林玮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 藏宇轩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
9 | 2019-08-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 银江科技集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省科技风险投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江浙科投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 银江科技集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省科技风险投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
10 | 2018-08-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州浙科友业投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%企业名称: 浙江省科技风险投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 银江科技集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 浙江浙科投资管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% [名称变更]企业名称: 浙江省科技风险投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 银江科技集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|