序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何军 | 50% | 50.5万人民币 |
2 | 兰彩红 | 50% | 50.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何军
|
|
2 |
兰彩红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 经营范围变更 |
服务:建筑装饰设计及施工(涉及资质证凭证经营),设计、制作、代理国内广告。
|
许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工业工程设计服务;图文设计制作;广告设计、代理;家具安装和维修服务;工程管理服务;保温材料销售;建筑防水卷材产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-04-29 | 管辖单位变更 |
西湖区古荡市场监管所
|
西湖区文新市场监管所
|
3 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********96871G
|
4 | 2014-06-05 | 住所变更 |
住所: 杭州市转塘街道龙坞工业区块**号****室
一般经营项目: 广告设计、制作及代理建筑装饰设计及施工(涉及资质的凭资质经营)。
许可经营项目: 无
电话:
|
住所: 杭州市西湖区西斗门路*号*幢****室 一般经营项目: 服务:建筑装饰设计及施工(涉及资质证凭证经营),设计、制作、代理国内广告。 许可经营项目: 电话:
|
5 | 2014-04-02 | 名称变更 |
企业名称: 杭州昶诚广告装饰有限公司;
股东: 何军, 50.5万; 袁建东, 50.5万;
组织机构: 何军 职务: 执行董事兼总经理; 黄胜 职务: 监事;
|
企业名称: 杭州昶诚装饰工程有限公司; 股东: 何军, 50.5万; 兰彩红, 50.5万; 组织机构: 何军 职务: 执行董事兼总经理; 兰彩红 职务: 监事;
|
6 | 2012-03-02 | 投资人(股权)备案 |
股东: 何军, **.*万;黄胜, **.*万; [退出]
|
股东: 何军, **.*万;袁建东, **.*万; [新增]
|