序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴银芬 | 60% | 588.0万人民币 |
2 | 刘戴萍 | 40% | 392.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴银芬
|
|
2 |
刘戴萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********40147
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********452627
|
2 | 2013-08-16 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 叶戴琳芝;一般经营项目: 销售:建筑材料、包装材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、装饰材料、工艺品、玩具、小五金、服装、电子产品、汽车配件、有色金属(除贵金属)、家用电器、钢材。;许可经营项目: 销售:木材、毛竹成品及半成品(松木除外);批****:预包装食品(食品流通许可证有效期至****年*月**日)。;股东: 刘戴萍, ***万;叶戴琳芝, ***万;组织机构: 刘戴萍 职务: 监事;叶戴琳芝 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 戴银芬;一般经营项目: 销售:木材、毛竹成品及半成品(松木除外)、建筑材料、包装材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、装饰材料、工艺品、玩具、小五金、服装、电子产品、汽车配件、有色金属(除贵金属)、家用电器、钢材。;许可经营项目: 批****兼零售:预包装食品(在许可项目批准的有效期内方可经营)。;股东: 刘戴萍, ***万;戴银芬, ***万;组织机构: 戴银芬 职务: 执行董事兼总经理;刘戴萍 职务: 监事;
|
3 | 2011-04-18 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 戴文杰;股东: 戴文杰, **万;刘戴萍, ***万;组织机构: 戴文杰 职务: 执行董事兼总经理;刘戴萍 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 叶戴琳芝;股东: 刘戴萍, ***万;叶戴琳芝, ***万;组织机构: 刘戴萍 职务: 监事;叶戴琳芝 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2011-04-13 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 300万;实收资本: 300万;股东: 戴文杰, 30万;刘戴萍, 270万;
|
注册资本: 980万;实收资本: 980万;股东: 戴文杰, 98万;刘戴萍, 882万;
|
5 | 2010-11-19 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈泽伟;一般经营项目: 销售:建筑材料、包装材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、木、竹成品及半成品、装饰材料、工艺品、玩具、小五金、服装、电子产品、汽车配件、有色金属(除贵金属)、家用电器、钢材、预包装食品(食品流通许可证有效期至****年*月**日)。;股东: 陈泽伟, ***万;刘戴萍, ***万;组织机构: 陈泽伟 职务: 执行董事兼总经理;刘戴萍 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 戴文杰;一般经营项目: 销售:建筑材料、包装材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、装饰材料、工艺品、玩具、小五金、服装、电子产品、汽车配件、有色金属(除贵金属)、家用电器、钢材。;股东: 戴文杰, **万;刘戴萍, ***万;组织机构: 戴文杰 职务: 执行董事兼总经理;刘戴萍 职务: 监事;
|