序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈蕾蕾 | 99% | 49.5万人民币 |
2 | 王允塘 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王允塘
|
|
2 |
王庆
|
|
3 |
张峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王庆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王敬林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王允塘; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 王庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
王庆
|
王允塘
|
3 | 2020-09-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王敬林; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王庆; 出资额: *.*万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 陈蕾蕾; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王允塘; 出资额: *.*万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2017-04-27 | 住所变更 |
杭州市西湖区文三路***号B幢*#****B-**室
|
浙江省杭州市西湖区文三路***号昌地火炬大厦*幢****-**室
|
5 | 2016-05-10 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 万西萍;股东: 陈国玺, *万;万西萍, **万;组织机构: 陈国玺 职务: 监事;万西萍 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 王庆;股东: 王庆, *.*万;王敬林, **.*万;组织机构: 王敬林 职务: 监事;王庆 职务: 执行董事;张峰 职务: 经理;
|
6 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72995
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********999253
|
7 | 2015-06-23 | 住所变更 |
住所: 西湖区文三路***号B幢*#****B-**室
实收资本: **万
一般经营项目: 批****、零售:玻璃及制品,建筑材料。
营业期限: ****-*-** 至
电话:
|
住所: 杭州市西湖区文三路***号B幢*#****B-**室 实收资本: *万 一般经营项目: 批****、零售:玻璃制品,金属制品,铝合金材料,塑料材料,建筑材料服务:金属材料的技术服务,承接室内外装饰工程(涉及资质证凭证经营)。 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-* 电话:
|
8 | 2012-11-26 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 万西萍, 50万;组织机构: 陈蕾蕾 职务: 监事;万西萍 职务: 执行董事;王允塘 职务: 总经理;
|
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 陈国玺, 5万;万西萍, 45万;组织机构: 陈国玺 职务: 监事;万西萍 职务: 执行董事兼总经理;
|