序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州拱墅产业基金有限公司 | 100% | 30000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石靖凡
|
|
2 |
黄骏羚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴德峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄骏羚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 石靖凡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄骏羚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-12-27 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区绍兴路***号国投大厦****室
|
浙江省杭州市拱墅区绍兴路***号国投大厦****室
|
3 | 2021-12-27 | 法定代表人变更 |
吴德峰
|
石靖凡
|
4 | 2021-12-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州下城产业基金有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州拱墅产业基金有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
5 | 2020-03-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴德峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈默; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴德峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 黄骏羚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2019-02-21 | 联系电话变更 |
0571-85383902
|
*****
|
7 | 2019-02-21 | 住所变更 |
杭州市下城区杨六堡路**号***室
|
浙江省杭州市下城区绍兴路***号国投大厦****室
|
8 | 2019-02-21 | 联系电话变更 |
****-********
|
***********
|
9 | 2019-02-21 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310004
|
新邮政编码:310000
|
10 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周晓兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 陈默; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吴德峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈默; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|