序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢帅 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 曹席音 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹席音
|
|
2 |
吴方德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谢帅;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:曹席音;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:曹席音;现联络员固定电话:****-*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:曹席音;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-05-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 曹席音; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 谢帅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 曹席音; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 谢帅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
3 | 2015-11-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****3
|
4 | 2015-11-11 | 投资人(股权)备案 |
股东: 谢金松, **万; [退出]谢帅, **万;组织机构: 谢金松 职务: 监事; [退出]谢帅 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 曹席音, **万; [新增]谢帅, **万;组织机构: 曹席音 职务: 监事; [新增]谢帅 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2014-03-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至2013年11月21日)。;
|
许可经营项目: 零售:预包装食品(在许可项目批准的有效期内方可经营)。;
|