序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佟珊珊 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 卢伟光 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佟珊珊
|
|
2 |
徐良
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州卢拉资产管理有限公司1
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 佟珊珊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 卢金; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 佟珊珊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 徐良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2019-12-23 | 住所变更 |
杭州市下城区新天地商务中心**幢***室
|
浙江省杭州市江干区庆春东路**号***室
|
3 | 2018-10-08 | 出资比例备案 |
姓名: 卢伟光; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 孙涛; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 沈飞英; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 佟珊珊; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 卢伟光; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
4 | 2018-10-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 卢伟光; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 沈飞英; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 孙涛; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]
|
姓名: 佟珊珊; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 卢伟光; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-10-08 | 法定代表人变更 |
方锴
|
佟珊珊
|
6 | 2018-10-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢伟光; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 孙涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 方锴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 佟珊珊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 卢金; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2017-08-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈飞英; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 卢伟光; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 孙涛; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]姓名: 沈飞英; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 卢伟光; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2016-10-28 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区体育场路***号*幢宏都商务楼A座****室 法定代表人(负责人): 卢伟光 一般经营项目: 服务:受托对企业的资产、资本进行管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。 组织机构: 卢伟光 职务: 执行董事兼总经理 王萍 职务: 监事
|
住所: 杭州市下城区新天地商务中心**幢***室 法定代表人(负责人): 方锴 一般经营项目: 服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货)。 组织机构: 方锴 职务: 执行董事 卢伟光 职务: 经理 孙涛 职务: 监事
|
9 | 2016-04-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资;服务:受托对企业的资产、资本进行管理,投资管理、投资咨询(除期货、证券),经济信息咨询(除商品中介),企业管理咨询。批****、零售:金属材料,日用百货。; 股东: 李慧, 50万; 陈舒, 70万; 王萍, 180万; 沈飞英, 200万; 卢辰茵, 250万; 卢伟光, 250万;
|
一般经营项目: 服务:受托对企业的资产、资本进行管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。; 股东: 沈飞英, 450万; 卢伟光, 550万;
|