序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张双竹 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
相阳
|
|
2 |
杨立杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 相阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:张双竹 ;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 杨立杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 相阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:张双竹 ;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-08-23 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-08-23 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区天城路**号万事利科技大厦*幢*楼***室
|
浙江省杭州市上城区天城路**号万事利科技大厦*幢*楼***室
|
4 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
张双竹
|
相阳
|
5 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张双竹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 杨光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 相阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-10-16 | 住所变更 |
杭州市江干区大世界五金城*幢*单元***室
|
浙江省杭州市江干区天城路**号万事利科技大厦*幢*楼***室
|
7 | 2016-07-01 | 其他事项备案 |
无财务负责人和联络员信息
|
财务负责人张双竹 联络员张双竹
|
8 | 2016-07-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********53965
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********44782L
|