序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑秀娟 | 100% | 120.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑秀娟
|
|
2 |
郑鑫江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑秀娟; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
姓名: 郑秀娟; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-05-25 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
3 | 2018-06-19 | 住所变更 |
杭州市西湖区文一路***号***室
|
浙江省杭州市西湖区文一路***号*幢**室
|
4 | 2016-11-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********83051W
|
5 | 2014-12-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:文化用品。;
|
一般经营项目: 批****、零售:文化用品,办公用品,工艺美术品,电脑耗材,日用百货,卫生用品,体育用品。;
|
6 | 2014-12-11 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市西湖区淇岚文化用品商行;
住所: 西湖区文一路298号417;
行业: 其他文化用品零售;
企业类型: 个体工商户;
一般经营项目: 批****及零售:文化用品;
执照有效期限: 至 ;
股东:
组织机构:
|
企业名称: 杭州文乐文化用品有限公司; 住所: 杭州市西湖区文一路298号417室; 行业: 其他文化用品批****; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 批****、零售:文化用品。; 执照有效期限: 2012-12-6 至 9999-9-9; 股东: 郑秀娟, 10万; 组织机构: 郑秀娟 职务: 执行董事兼总经理; 郑鑫江 职务: 监事;
|
7 | 2012-12-06 | 住所变更 |
住所: 西湖区文一路***号
经营范围: 文化用品批****及零售
一般经营项目: 文化用品批****及零售
执照属性: 临时
营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**
电话:
|
住所: 西湖区文一路***号*** 经营范围: 批****及零售:文化用品 一般经营项目: 批****及零售:文化用品 执照属性: 长期 营业期限: ****-**-* 至 ****-*-* 电话:
|
8 | 2011-12-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: ;
营业期限: 2010-12-21 至 2011-12-20;
|
一般经营项目: 文化用品批****及零售; 营业期限: 2011-12-16 至 2012-12-15;
|