序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董敏翔 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董敏翔
|
|
2 |
李铮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-13 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 董敏翔、胡俊平;清算组负责人: 胡俊平;地址: 杭州市江干区丁桥镇临丁路***号综合大楼*幢****室;联系方式: ***********
|
2 | 2020-04-23 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 董敏翔、胡俊平;清算组负责人: 胡俊平;地址: 杭州市江干区丁桥镇临丁路***号综合大楼*幢****室;联系方式: ***********
|
3 | 2018-07-13 | 经营范围变更 |
|
服务:汽车租赁,代客户办理汽车上牌、年检、过户手续,会展会务服务;批****、零售:汽车,二手车,汽车配件,汽车装饰用品;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-07-03 | 法定代表人变更 |
|
董敏翔
|
5 | 2018-07-03 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-07-03 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 董敏翔; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李铮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 董敏翔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2017-11-03 | 出资比例备案 |
|
企业名称: 杭州奥卡实业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
9 | 2017-11-03 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:张素琴;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张素琴;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-11-03 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 张素琴; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 汪文武; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|