序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李计亮 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李计亮
|
|
2 |
李宗文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-11-16 | 邮政编码变更 |
|
|
3 | 2020-11-16 | 住所变更 |
|
|
4 | 2018-10-19 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2018-08-10 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2018-08-10 | 住所变更 |
|
|
7 | 2016-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2016-04-11 | 名称变更 |
|
|