序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李栋坚 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 孙郁繁 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李栋坚
|
|
2 |
孙郁繁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-23 | 住所变更 |
|
|
3 | 2020-04-14 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2018-12-07 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2018-07-03 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2018-07-03 | 住所变更 |
|
|
7 | 2018-06-06 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-05-21 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2017-12-13 | 名称变更 |
|
|
10 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|