序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江紫金港控股集团有限公司 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 钟俊雄 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟俊雄
|
|
2 |
斯鸣俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 经营范围变更 |
批****、零售:电子计算机及配件,办公自动化设备,文体用品,通信设备及配件,五金交电,日用百货,农产品(除专控);服务:水产养殖、农产品技术开****、技术咨询;预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:烟草制品零售;水产养殖;食品经营;食品互联网销售;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;食品生产;粮食加工食品生产;乳制品生产;茶叶制品生产;调味品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食用农产品批****;水产品批****;新鲜蔬菜批****;五金产品零售;新鲜蔬菜零售;水产品零售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;日用品销售;农副产品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批****;文具用品零售;体育用品制造;文具用品批****;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产品冷冻加工;鲜蛋批****;鲜肉批****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;水利相关咨询服务;初级农产品收购;新鲜水果批****;食用农产品初加工;包装服务;蔬菜种植;日用百货销售;五金产品批****;机械零件、零部件销售;建筑用金属配件制造;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;厨具卫具及日用杂品批****;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-10-26 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区三墩镇申花路***号
|
浙江省杭州市西湖区优盟商业中心*号楼****室
|
3 | 2020-10-26 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310030
|
新邮政编码:310000
|
4 | 2018-03-06 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
5 | 2018-03-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 斯鸣俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 石玉红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 钟俊雄; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 斯鸣俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 钟俊雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
6 | 2018-03-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 石玉红; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]企业名称: 浙江紫金港控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 钟俊雄; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 浙江紫金港控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2018-03-06 | 注册资本(金)变更 |
500
|
1000( + 100% )
|
8 | 2018-01-11 | 住所变更 |
杭州市西湖区三墩镇申花路***号
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇申花路***号
|
9 | 2018-01-11 | 经营范围变更 |
批****、零售:电子计算机及配件,办公自动化设备,文体用品,通信设备及配件,五金交电,日用百货,农产品(除专控);服务:水产养殖、农产品技术开****、技术咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
批****、零售:电子计算机及配件,办公自动化设备,文体用品,通信设备及配件,五金交电,日用百货,农产品(除专控);服务:水产养殖、农产品技术开****、技术咨询;预包装食品销售,散装食品销售,特殊食品销售;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-11-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 石玉红;组织机构: 石玉红 职务: 执行董事兼总经理;斯鸣俊 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 钟俊雄;组织机构: 石玉红 职务: 执行董事;斯鸣俊 职务: 监事;钟俊雄 职务: 经理;
|