序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李炎军 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 陈逢军 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李炎军
|
|
2 |
陈逢军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2021-04-20 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园*幢***室
|
浙江省杭州市西湖区双浦镇轮渡路**号*幢二楼****室
|
3 | 2018-02-27 | 法定代表人变更 |
丁建德
|
李炎军
|
4 | 2018-02-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁建德; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 李炎军; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 李炎军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈逢军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2018-02-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李炎军; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 丁建德; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈逢军; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]姓名: 李炎军; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
6 | 2017-05-02 | 住所变更 |
杭州市钱江浮山商业中心**幢*号门***室
|
浙江省杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园*幢***室
|
7 | 2016-03-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:328163399
|
统一社会信用代码:*****L
|