序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈珊宇 | 32.35294% | 22万人民币 |
2 | 曹栋栋 | 27.94118% | 19万人民币 |
3 | 周子程 | 19.11765% | 13万人民币 |
4 | 范天云 | 11.76471% | 8万人民币 |
5 | 田勇 | 8.82353% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈珊宇
|
|
2 |
曹栋栋
|
|
3 |
田勇
|
|
4 |
周子程
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-06 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 曹栋栋,周子程,田勇;清算组组长: 周子程;地址: 杭州市石桥路198号;联系方式: *****
|
2 | 2016-07-22 | 注册资本(金)变更 |
|
注册资本: 68万人民币元;实收资本: 68万人民币元;股东: 田勇, 6万;范天云, 8万;周子程, 13万;曹栋栋, 19万;陈珊宇, 22万;
|
3 | 2016-05-19 | 投资人(股权)变更 |
|
股东: 范天云, *万;周子程, **万;曹栋栋, **万; [新增]陈珊宇, **万;田勇, **万; [新增]组织机构: 曹栋栋 职务: 董事; [新增]陈珊宇 职务: 董事长兼总经理;田勇 职务: 董事; [新增]周子程 职务: 监事;
|
4 | 2015-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********3561X5
|
5 | 2015-07-13 | 名称变更 |
|
杭州农奥农产品有限公司
|
6 | 2012-10-17 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人:陈珊宇
|
7 | 2012-10-17 | 高级管理人员备案 |
|
组织机构:范天云董事长、陈合云董事、陈珊宇董事兼经理;赵捷、周子程担任公司监事。
|
8 | 2012-10-17 | 投资人(股权)变更 |
|
陈合云 ******** 以货币方式出资*万;郑学强 ********以货币方式出资*万;朱国富 ********以货币方式出资*万;范天云 ********以货币方式出资**.*万;陈珊宇 ********以货币方式出资**.*万;浙江农科种业有限公司 ***********以货币方式出资**万
|
9 | 2012-10-17 | 组织机构变更 |
|
组织机构:范天云董事长、陈合云董事、陈珊宇董事兼经理 [新增]赵捷、周子程担任公司监事。
|