序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡俊俊 | 64% | 32万人民币 |
2 | 袁啸亮 | 36% | 18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡俊俊
|
|
2 |
赖洲洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡俊俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 袁啸亮; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 沈益俊; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 蔡俊俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 袁啸亮; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2019-06-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路****号云台国际商务中心***室
|
浙江省杭州市萧山区宁围街道杭州国际办公中心嘉润铭座*幢***室
|
3 | 2019-03-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡俊俊; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 赖洲洲; 出资额: *.*万; 百分比: *% [退出]
|
姓名: 蔡俊俊; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 袁啸亮; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 沈益俊; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2018-06-22 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李敏雅; 出资额: *.*万; 百分比: **% [退出]姓名: 沈贇; 出资额: *.*万; 百分比: **% [退出]姓名: 胡嫄媛; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 蔡俊俊; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 赖洲洲; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增]姓名: 蔡俊俊; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
6 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡嫄媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 蔡俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 蔡俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 赖洲洲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈贇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 蔡俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 胡嫄媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 蔡俊俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
8 | 2017-12-13 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
9 | 2017-12-13 | 法定代表人变更 |
沈贇
|
蔡俊俊
|